NORTHUMBRIAN CITIZENS ADVICE BUREAU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Bureau provides free, confidential, independent and impartial information, advice and advocacy services which inform people about their rights and responsibilities and help them to take action to resolve their problems. We use client based evidence to exercise a responsible influence on the development of policies and procedures both locally and nationally,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,358,719
Roddion a chymynroddion | £57.96k | |
Weithgareddau elusennol | £4.28m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £22.14k | |
Arall | £100 |
Cyfanswm gwariant:
£4,175,002
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.18m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,031,493 o 20 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £4.18m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £183.72k |
Pobl

112 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
73 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1127132 WEST NORTHUMBERLAND CITIZENS ADVICE BUREAU
- 06 Gorffennaf 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1097514 ALNWICK AND DISTRICT CITIZENS' ADVICE BUREAU
- 20 Gorffennaf 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129808 BERWICK CITIZENS ADVICE BUREAU LIMITED
- 24 Chwefror 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1147934 NORTHUMBERLAND CITIZENS ADVICE SERVICE
- 15 Mawrth 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1102400 BLYTH VALLEY CITIZENS ADVICE BUREAU
- 27 Medi 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1131960 WANSBECK CITIZENS ADVICE BUREAU
- 10 Chwefror 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Anne Ballantyne | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
David Arthur Laux | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Daniel John Armit | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Catherine Jane Robinson | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Mila Savannah ten Hove | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Jane Iley | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|||||
NEIL THOMPSON | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||
Christine Holland | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|||||
Benjamin Waugh | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Kirsty Emma Connell | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
Richard John Newcombe Pope | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Mary Josephine Durkin | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||
Tim Frazer | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £1.88m | £2.07m | £2.79m | £4.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.58m | £1.86m | £2.58m | £4.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £390.00k | £390.00k | £925.76k | £1.15m | £2.03m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £132.34k | £293.78k | £261.26k | £80.08k | £57.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43m | £1.59m | £1.81m | £2.70m | £4.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.26k | £419 | £287 | £6.19k | £22.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.35k | £100 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.52m | £1.58m | £1.86m | £2.58m | £4.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £12.76k | £6.59k | £17.14k | £23.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £7.76k | £5.17k | £30.13k | £20.36k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £910.46k | £1.15m | £1.37m | £1.61m | £2.20m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £204.83k | £146.40k | £159.21k | £203.38k | £605.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 AUG 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 AUG 2017 as amended on 26 Aug 2020 as amended on 26 Aug 2020 as amended on 26 Aug 2020 as amended on 16 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN NORTHUMBERLAND AND SURROUNDING AREAS ("THE AREA OF BENEFIT") BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 6
Sovereign House
Lennep Way
Jubilee Industrial Estate
Ashington
Northumb
- Ffôn:
- 01670 339985
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window