Hanes ariannol DERBY SHOPMOBILITY LTD

Rhif yr elusen: 1155852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.94k £24.65k £26.20k £29.15k £29.32k
Cyfanswm gwariant £41.80k £32.47k £28.74k £24.51k £31.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £500 N/A N/A N/A