ymddiriedolwyr HORNCASTLE WAR MEMORIAL CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1155659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Millington | Cadeirydd | 01 June 2021 |
|
|
||||
Graham Kirkman | Ymddiriedolwr | 24 August 2024 |
|
|
||||
John Aron | Ymddiriedolwr | 24 August 2024 |
|
|
||||
Linda White | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Philip Daniel Carter | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Rose Williams | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
||||
Maria Anne Pell | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||
WILLIAM ARON | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.