PONTEFRACT FOOD BANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention and relief of poverty in Pontefract and surrounding area particularly but not exclusively by providing emergency food and supplies to individuals and families in need and signposting people to appropriate agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,358 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 29 Ionawr 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Clarida | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Gary Byrne | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Mark Foy | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Brenda Lee | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Sharon Devlin | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Ann Harris | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.86k | £20.23k | £20.67k | £17.21k | £32.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.43k | £3.94k | £14.01k | £7.69k | £11.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | £7.00k | £3.00k | £1.36k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Tachwedd 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 29 Jan 2014 as amended on 31 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY IN PONTEFRACT AND SURROUNDING AREA, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING EMERGENCY FOOD SUPPLIES TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN NEED, AND SIGNPOSTING PEOPLE TO APPROPRIATE AGENCIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O CENTRAL METHODIST CHURCH
NEWGATE
PONTEFRACT
WF8 1NB
- Ffôn:
- 07935530583
- E-bost:
- info@pontefract.foodbank.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window