Hanes ariannol BILSTON TOWN COMMUNITY FOOTBALL CLUB LTD
Rhif yr elusen: 1155508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (122 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.46k | £53.78k | £64.99k | £72.44k | £58.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.16k | £49.76k | £40.18k | £78.42k | £67.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.11k | £19.30k | £3.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.