Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE RAPE AND SEXUAL ABUSE CENTRE

Rhif yr elusen: 1155902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £476.49k £743.22k £698.18k £726.46k £689.01k
Cyfanswm gwariant £441.53k £517.97k £618.64k £652.92k £693.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £56.33k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £372.25k £104.62k £31.75k £558.17k £518.21k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £29.21k £21.65k £16.16k £54.23k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £675.78k £707.92k £624.51k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £2.38k £0
Incwm - Arall N/A £0 £753 £0 £10.28k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £0 £615.52k £652.88k £691.93k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £3.12k £43 £1.53k
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £0 £0 £171
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £517.97k £0 £0 £0