ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE RAPE AND SEXUAL ABUSE CENTRE
Rhif yr elusen: 1155902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Catherine Hemingway | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|
||||
Samantha Puddy | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
HELEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Amy Hale | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Honor Binning | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Danielle Vincent | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Nicola Jones | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.