Hanes ariannol HOWICK TRUSTEES LIMITED
Rhif yr elusen: 504347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £639.31k | £650.20k | £696.53k | £818.96k | £785.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £969.06k | £740.90k | £929.61k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £28.43k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.86k | £32.25k | £121.20k | £66.18k | £71.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £368.74k | £0 | £392.68k | £313.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £176.70k | £179.85k | £154.85k | £272.80k | £243.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £82.52k | £69.35k | £63.70k | £65.20k | £73.05k | |
|
Incwm - Arall | £346.23k | £0 | £356.79k | £22.10k | £84.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £393.52k | £717.79k | £442.03k | £929.61k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £664.83k | £251.28k | £298.87k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.58k | £12.93k | £14.10k | £110.27k | £75.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £664.83k | £251.28k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.