ymddiriedolwyr KNIGHTON HOSPITAL AND COMMUNITY LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 504349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Susan Wilson | Cadeirydd | 03 December 2019 |
|
|||||
Rebe Catherine Brick | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Richard George Justyn Lewis | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
GRAHAM TREW MVO | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Rev Christobel Mary Hargraves | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Rev Christobel Mary Kathleen Hargraves | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.