Hanes ariannol YORK RESCUE BOAT

Rhif yr elusen: 1155849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £88.59k £57.86k £101.58k £76.54k £72.04k
Cyfanswm gwariant £41.89k £40.46k £81.49k £114.93k £65.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £8.12k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.92k N/A N/A N/A