YORK RESCUE BOAT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
York Rescue Boat is to provide a physical and proactive commitment to furthering the safety of the rivers in York. We aim to achieve this by means of a patrol and rescue boat, education and awareness. With progression York Rescue Boat endeavours to provide a stand-by team that will respond as an auxiliary service to the 999 services in area?s of Search & Rescue and community flood assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,121 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerefrog
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 19 Chwefror 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew David Hart | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Robert John Newport | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
Alistair McCleary | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
David Grabowski | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.59k | £57.86k | £101.58k | £76.54k | £72.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.89k | £40.46k | £81.49k | £114.93k | £65.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.92k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 16 Chwefror 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 16 Chwefror 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 24 Mawrth 2022 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 24 Mawrth 2022 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION CONVERSION
Gwrthrychau elusennol
THE AIM OF THE YORK RESCUE BOAT IS TO SAVE LIFE. IT WILL ACHIEVE THIS THROUGH THE FOLLOWING ACTIVITIES: (1) PROVISION OF LAND AND RIVER BASED WATER SAFETY PATROLLING WITHIN THE YORK AREA. (2) PROVISION OF FLOOD RESCUE IN YORK AND AS PART OF THE NATIONAL CONTINGENCY FRAMEWORK . (3) SUPPORT TO NORTH YORKSHIRE FIRE AND RESCUE . (4) EDUCATION TO MEMBERS OF THE PUBLIC, IN ORDER TO INCREASE AWARENESS OF THE RISKS ASSOCIATED WITH THE RIVERS. (5) FUNDRAISING AND COMMUNICATION IN ORDER TO SUPPORT THE ACTIVITIES IDENTIFIED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
York Rescue Boat
York Eco Business Center
Amy Johnson Way
York
North Yorkshire
YO30 4AG
- Ffôn:
- 01904777777
- E-bost:
- Info@yorkrescueboat.com
- Gwefan:
-
Www.yorkrescueboat.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window