EVANGELICAL PRAYER WINNERS MINISTRY INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE PROVIDE COUNSELLING,ADVOCACY &SUPPORT INDIVIDUALS.WE TEACH THE WORD OFFER PRAYERS TO HELP THE RELIEVE OF PSYCHOLOGICAL & EMOTIONAL TRAUMA, DISTRESSES, FINANCIAL DIFFICULTIES, MARRIAGE BREAKDOWN, DRUG & ALCOHOL DEPENDENCY OF INDIVIDUALS THAT SEEK OUR HELP IN THOSE AREAS.WE DO HUMANITARIAN SERVICES THROUGH DONATION OF ITEMS TO THE NEEDY GROUPS IN GHANA ETC.WE ORGANISE EVENTS TO RELIEVE ISOLATION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Llundain
- Haringey
- Milton Keynes
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOSTLE SOLOMON SACKEY | Cadeirydd | 08 January 2014 |
|
|
||||
Dorothy Koranteng - Asante | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
Sena Abena Awittor | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
PATIENCE IRIS TETTEH | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.07k | £43.88k | £36.56k | £40.97k | £30.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.59k | £34.71k | £32.42k | £44.89k | £32.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Ionawr 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Ionawr 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Ionawr 2021 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Ionawr 2021 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 DEC 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/04/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/04/2014
Gwrthrychau elusennol
1.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEF APPEARING IN THE SCHEDULE. 1.2 THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN OR FINANCIAL HARDSHIP ANYWHERE IN THE WORLD BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING OR HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 NETHERMEAD COURT
NORTHAMPTON
NN3 8NF
- Ffôn:
- 07712295802
- E-bost:
- evangelicomk@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
evangelicalwinners.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window