Ymddiriedolwyr IMMANUEL CHURCH BRENTWOOD

Rhif yr elusen: 1156523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Andrew James Grey Cadeirydd 23 December 2013
Dim ar gofnod
Kirsten Lynne Witchalls Ymddiriedolwr 04 June 2023
Dim ar gofnod
Alison Joy Drummond Ymddiriedolwr 17 May 2020
Dim ar gofnod
Dr Mark Richard Smithers Ymddiriedolwr 19 May 2019
Dim ar gofnod
William Rolf Trump Ymddiriedolwr 19 May 2019
Dim ar gofnod
Denis Robert Parsons Ymddiriedolwr 10 September 2018
Dim ar gofnod
GAVIN LEWIS WRIGHT Ymddiriedolwr 23 December 2013
Dim ar gofnod