BRADFORD CHINESE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1157464
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 309 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Weekend Chinese School

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2022

Cyfanswm incwm: £11,510
Cyfanswm gwariant: £9,931

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bradford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Mehefin 2014: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DR JIAN-PING LI PH.D Cadeirydd 25 December 2013
Dim ar gofnod
WEI-YAN ZHANG Ymddiriedolwr 25 December 2013
Dim ar gofnod
YAN-YAN ZHAO M.SC Ymddiriedolwr 25 December 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2018 01/09/2019 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £17.64k £20.30k £18.82k £19.15k £11.51k
Cyfanswm gwariant £16.50k £16.85k £15.31k £8.41k £9.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 309 diwrnod
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 309 diwrnod
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2022 05 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2021 03 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2020 31 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2019 31 Mawrth 2021 273 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 Edale Grove
Queensbury
Bradford
BD13 2EF
Ffôn:
01274234539