ymddiriedolwyr REFUGEE AND MIGRANT FORUM OF ESSEX AND LONDON (RAMFEL)
Rhif yr elusen: 1155207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatima Sulaiman | Cadeirydd | 28 September 2018 |
|
|
||||
Marcos Paul Cuevas-Nunez | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Lea Ghanem | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Barialai Barakzai | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Oluwatosin Kuforiji | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Felix Rehren | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Francis James Webster | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Rashmi Mukherjee | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Jenna Warr | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.