CARING FOR GOD'S ACRE

Rhif yr elusen: 1155536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE CONSERVATION, ENHANCEMENT AND INTERPRETATION OF THE NATURAL AND BUILT FEATURES OF CHURCHYARDS AND BURIAL GROUNDS

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £165,397
Cyfanswm gwariant: £174,198

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Ionawr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1084504 CARING FOR GOD'S ACRE
  • 29 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129148 THE PATSY WOOD TRUST
  • 29 Ionawr 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Catherine MacCarthy Cadeirydd 12 June 2017
Dim ar gofnod
COLIN FENN Ymddiriedolwr 19 September 2023
THE FRIENDS OF KENSAL GREEN CEMETERY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev DAVID PRIMROSE Ymddiriedolwr 13 December 2021
SOUTH STAFFORDSHIRE AND DISTRICT BEEKEEPERS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH ACTION ON POVERTY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Cooter Ymddiriedolwr 01 November 2019
Dim ar gofnod
Alexander Paul Glanville Ymddiriedolwr 10 September 2018
Dim ar gofnod
Judith Leigh Ymddiriedolwr 07 December 2015
Dim ar gofnod
RICHARD OLIVER GOODE Ymddiriedolwr 06 November 2014
Dim ar gofnod
MISS ANNI HOLDEN Ymddiriedolwr 27 January 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £240.58k £227.70k £268.22k £314.91k £165.40k
Cyfanswm gwariant £234.67k £189.94k £250.66k £278.91k £174.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £23.74k £33.00k £76.03k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 17 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 17 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 10 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 10 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Caring for Gods Acre
Unit 11
Drovers House
The Auction Yard
Craven Arms
SY7 9BZ
Ffôn:
01588 673041