INGLEWHITE CONGREGATIONAL CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As a church we hold regular Sunday and weekday services. We also organise many other weekly activities for people of all ages. All our activities are financed by free will offerings given by attendees. We participate in local community activities, as well as supporting worldwide mission activities, particularly through International Aid Trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2014: Cofrestrwyd
- INGLEWHITE CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN DAVID HARDMAN | Cadeirydd | 25 January 2018 |
|
|||||||
JACQUELINE CLARK | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||||
ANTHONY LEO BROOKS | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||||
RACHEL GLASCOTT | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||||
STEPHEN FREDERICK GEORGE SLOSS | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||||
Mark Andrews | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.50k | £138.07k | £123.83k | £177.01k | £158.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.63k | £132.84k | £100.25k | £138.48k | £181.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 08 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 08 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16/09/2010
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CHURCH IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO THE PRINCIPLES AND USAGES FOR THE TIME BEING OF CONGREGATIONALISM AND IN ACCORDANCE WITH ANY SPECIFIC REQUIREMENTS IN THE FOUNDATION TRUSTS. THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION RELIEVE NEED AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND OTHER PARTS OF THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Inglewhite Congregational Church
Silk Mill Lane
Goosnargh
PRESTON
PR3 2LP
- Ffôn:
- 01995641175
- E-bost:
- inglewhitechurch@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window