PRESTON MUSLIM SOCIETY, QUWWATUL ISLAM MASJID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity makes provisions for all religious and cultural requirements of the society's members and the general public by maintaining the Masjid and Madrassah premises. The activities and services provided include Daily prayers, Funeral and burial services, Nikah ceremonies, Religious Education and many other religious ceremonies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£674,982
Roddion a chymynroddion | £319.37k | |
Weithgareddau elusennol | £97.67k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £90.20k | |
Buddsoddiadau | £167.74k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£376,345
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £376.35k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £376.35k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £298.64k |
Pobl

21 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 18 Medi 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismail Vali | Ymddiriedolwr | 30 August 2024 |
|
|
||||
Yakub Tailor | Ymddiriedolwr | 30 August 2024 |
|
|
||||
Arif Mohmed Patel | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Mohammed Hussain Gurjee | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
GULAM HUSSAIN ADAM PATEL | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Huzaifa Hafeji | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Ayub Ibrahim Ahmed | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Mubarak Patel | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Munir Gurjee | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £367.79k | £501.81k | £316.80k | £513.23k | £674.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.33k | £258.09k | £233.95k | £236.09k | £376.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £52.91k | £12.69k | N/A | £500 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £265.50k | N/A | £354.33k | £319.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £90.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £5.00k | N/A | £0 | £97.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £144.41k | N/A | £139.59k | £167.74k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £33.99k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £100.50k | N/A | £236.09k | £376.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £4.76k | £8.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £157.59k | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £1.35m | N/A | £3.73m | £3.72m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £2.39m | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £204.16k | N/A | £423.48k | £710.37k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £173.75k | N/A | £28.57k | £12.12k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ebrill 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ebrill 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 DEC 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18/09/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING: (1)THE PRESERVATION OF THE ISLAMIC CULTURE AND TRADITION AND THE ESTABLISHMENT OF THE SOCIAL AND RELIGIOUS ORDER OF ISLAM WITH A VIEW TO SEEKING THE PLEASURE OF ALLAH IN THIS LIFE AND IN THE HEREAFTER; (2)THE PROMOTION, ENCOURAGEMENT AND ADVANCEMENT OF THE RELIGIOUS EDUCATION AND ACTIVITIES OF THE SOCIETY’S MUSLIM INHABITANTS IN PRESTON BY PROVISION OF MOSQUE AND MADRESSA PREMISES FOR THE TEACHING AND PROPAGATION OF THE PRINCIPLES AND TENETS OF ISLAM TO ALL MUSLIMS; (3)MAKING PROVISION FOR SALAH WORSHIP, FASTING, OTHER PRAYERS AND RELIGIOUS CEREMONIES TO INCLUDE NIKAH, FUNERAL AND BURIALS, LECTURES, MEETINGS AND SEMINARS; AND (4)THE ORGANISATION AND UNDERTAKING OF SUCH OTHER PROJECTS CONSISTENT WITH THE SPIRIT OF ISLAM AS THE SOCIETY’S EXECUTIVE COMMITTEE MAY DECIDE FROM TIME TO TIME.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PEEL HALL STREET
PRESTON
LANCASHIRE
PR1 6QQ
- Ffôn:
- 01772254578
- E-bost:
- charity@quwwatulislam.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window