ymddiriedolwyr FILM LONDON
Rhif yr elusen: 1163968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bennett McGhee Mr | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Oliver James Alan Meek | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Hamish Robert Moseley | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Eve Gabereau | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Daniel Penfold | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Li Ma | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Nicole Yip | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Lila Rawlings | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Saurabh Kakkar | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Nicola Pearcey | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Judith Valerie Chan | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Geraldine Claire Atlee | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
John Anthony Graydon | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|||||
Frances Angela Trought | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Jeffrey Jacobs | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|||||
Daniel Battsek | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.