BRIGHTON THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Brighton Theatre exists to advance public education in the Arts and knowledge and appreciation of the Arts principally through the production of drama and performing arts of innovative plays and performance work that are both intellectually stimulating and entertaining to a national and international standard of excellence. It also has a significant educational activity of workshops and teaching.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Ariannin
- Rwmania
- Unol Daleithiau
- Wrwgwâi
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2014: CIO registration
- BT (Enw gwaith)
- BRIGHTON THEATRE COMPANY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Kay | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
Rosie McColl | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|||||
Daniel Joseph Laurence Finlay | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Ruth Goodall | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Teohna Williams | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|||||
STEPHEN PETER CHARLES PAVEY | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28k | £402 | £983 | £1.27k | £1.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £725 | £284 | £1.76k | £1.82k | £1.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 01 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 01 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Apr 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE ARTS AND TO PROMOTE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION IN THE ARTS (IN PARTICULAR DRAMA, SCENOGRAPHY, MUSIC, DANCE, VISUAL AND PERFORMING ARTS) BY THE PRODUCTION, IN COLLABORATION WITH OTHER ARTISTS AND VENUES, OF INNOVATIVE PLAYS AND PERFORMANCE WORK THAT ARE BOTH INTELLECTUALLY STIMULATING AND ENTERTAINING, AND OF A NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARD OF EXCELLENCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 SPRING STREET
BRIGHTON
BN1 3EF
- Ffôn:
- 01273822684
- E-bost:
- brightontheatre@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window