BLEDINGTON AND FOSCOT COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support the community hub for the villages of Bledington and Foscot. Make grants to promote the benefit of the inhabitants of Bledington and Foscot and their environs without discrimination, by associating together the said inhabitants and organisations in a common effort to advance education and provide facilities in the interest of social welfare for said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2014: Cofrestrwyd
- BAFCA (Enw gwaith)
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN BALL | Cadeirydd | 09 January 2014 |
|
|
||||
Michael Cutler McCulloch | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
BEN WOODWARD | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.82k | £10.51k | £5.06k | £5.01k | £3.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.03k | £2.30k | £4.74k | £3.37k | £3.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 20 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 20 Medi 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 DEC 2013
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BLEDINGTON AND FOSCOT AND ITS ENVIRONS WITHOUT SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; (B) ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
Bledington Shop
Old Orchard
Church Lane
Bledington
Oxon
OX7 6XB
- Ffôn:
- 01608659977
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window