Gerry Richardson Trust

Rhif yr elusen: 504413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The trust seeks to promote youth development by supporting young people, aged 25 or under, to attend courses and activities of an educational, cultural, sporting, adventuresome or character-building nature. It is willing to entertain written applications for financial assistance from young people living or working within 15 miles of the town hall in Blackpool.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £5,019
Cyfanswm gwariant: £14,029

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Blackpool
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Gorffennaf 1975: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • SUPERINTENDENT GERALD RICHARDSON MEMORIAL YOUTH TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Michael Hardy Cadeirydd 06 November 2018
BLACKPOOL DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Henry Mitchell Ymddiriedolwr 01 December 2020
Dim ar gofnod
Angela Dorothy Butcher Ymddiriedolwr 04 February 2020
Dim ar gofnod
John Michael Pickard Ymddiriedolwr 05 March 2019
Dim ar gofnod
Christine Anne Pickard Ymddiriedolwr 05 March 2019
Dim ar gofnod
Sarah Longden Ymddiriedolwr 05 March 2019
Dim ar gofnod
Claire-Louise van Deurs Goss Ymddiriedolwr 05 March 2019
Dim ar gofnod
Susannah Louise Clarke Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod
Gareth Tupman Ymddiriedolwr 06 November 2018
Dim ar gofnod
Lee Martin Wilson Ymddiriedolwr 06 November 2018
Dim ar gofnod
JACQUELINE LONGDON BEM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.39k £8.73k £4.60k £45.51k £5.02k
Cyfanswm gwariant £6.93k £736 £9.39k £8.57k £14.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 16 Ebrill 2025 75 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 02 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 02 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 25 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 19 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 23 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NORTHDENE
STONEY LANE
HAMBLETON
POULTON-LE-FYLDE
FY6 9AF
Ffôn:
01253 700879
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael