FUNDELASHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We prevent and relieve poverty; build the capacity of disadvantaged communities; promote social inclusion; and relieve sickness by working with partners in the Eastern Cape to reduce the impact of HIV and AIDS and poverty on rural communities and some locations in mThatha. We do this by supporting community projects and providing training to community members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Brighton And Hove
- De Affrica
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA MASON | Cadeirydd | 08 January 2018 |
|
|
||||
Adele Peck | Ymddiriedolwr | 15 December 2019 |
|
|
||||
Robbie Coull | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Gillian Bidwell | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.78k | £11.45k | £5.18k | £13.17k | £10.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.39k | £13.35k | £8.76k | £3.49k | £7.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15/06/2014
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECTS ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT ANYWHERE IN THE WORLD,IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN THE EASTERN CAPE,SOUTH AFRICA:-TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP;2)TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH,IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY OF PEOPLE AFFECTED BY HIV AND AIDS;3)O DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY COMMUNITIES IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY,AND HELP MEET,THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY;4)TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED,RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY.FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE‘SOCIALLY EXCLUDED’MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY,OR PARTS OF SOCIETY,AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS:RACE,GENDER,DISABILITY,SEXUAL ORIENTATION,RELIGION AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE BENEFIT OF THOSE PEOPLE LIVING WITH HIV.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Argyle Road
BRIGHTON
BN1 4QA
- Ffôn:
- 07736524200
- E-bost:
- info@fundelaship.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window