Hanes ariannol THE SWEDISH CHURCH IN LONDON LTD
Rhif yr elusen: 1155762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £1.00m | £760.76k | £992.80k | £893.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.11m | £941.05k | £908.71k | £909.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.38k | £21.92k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £309.24k | £241.72k | £368.14k | £453.53k | £302.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £434.84k | £33.47k | £0 | £136.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £447.23k | £0 | £256.80k | £364.31k | £401.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90.39k | £120.48k | £102.36k | £91.38k | £53.73k | |
|
Incwm - Arall | £191.70k | £205.25k | £0 | £83.58k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £886.98k | £896.18k | £878.48k | £812.39k | £825.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.34k | £147.90k | £62.57k | £96.32k | £83.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.64k | £0 | £0 | £0 | £6.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £8.00k | £8.48k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £4.93k | £12.06k | £10.37k | £5.35k | |
|
Gwariant - Arall | £147.05k | £60.95k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.