Hanes ariannol HERMITAGE VILLAGE HALL CIO
Rhif yr elusen: 1155399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (154 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.86k | £48.59k | £22.07k | £84.77k | £53.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.22k | £47.06k | £29.19k | £97.24k | £26.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.93k | £5.63k | £10.04k | £49.97k | £4.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.