Ymddiriedolwyr IDOLRICH THEATRE ROTTO

Rhif yr elusen: 1155824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dan Scott Cadeirydd 01 January 2015
Dim ar gofnod
Cindy Oswin Ymddiriedolwr 06 March 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Hojlund Ymddiriedolwr 06 March 2023
Dim ar gofnod
Pat Scott Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod
GINA FEITELSON Ymddiriedolwr 18 February 2014
Dim ar gofnod
MAYA EVANS Ymddiriedolwr 04 February 2014
Dim ar gofnod
JONATHAN ALTARAS Ymddiriedolwr 04 February 2014
Dim ar gofnod