Hanes ariannol ARTS & HERITAGE ALLIANCE MILTON KEYNES
Rhif yr elusen: 1158874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.33k | £237.27k | £70.51k | £120.94k | £44.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.55k | £170.79k | £60.22k | £109.21k | £113.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £26.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £223.58k | £144.18k | £20.00k | £9.67k | £15.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.