ymddiriedolwyr ARTS & HERITAGE ALLIANCE MILTON KEYNES
Rhif yr elusen: 1158874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNA FRANCESCA SKELTON | Cadeirydd | 15 September 2014 |
|
|
||||
Hannah Olarewaju | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Lakshmana Kastala | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Robert Gifford | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|||||
Yvonne Owuor | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Amanda Louise Farr | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Victoria Gibb | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|||||
Emma Courtney | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|||||
Laura Margaret Keen | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.