Hanes ariannol TRANSFORMING LIVES

Rhif yr elusen: 1158447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/05/2020 30/05/2021 30/05/2022 30/05/2023 30/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.84k £6.30k £56.81k £68.46k £133.21k
Cyfanswm gwariant £121.49k £64.10k £83.55k £88.76k £100.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A