TRANSFORMING LIVES

Rhif yr elusen: 1158447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

GENERAL CHARITABLE PURPOSES EDUCATION / TRAINING THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR SAVING OF LIVES DISABILITY THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY ACCOMMODATION / HOUSING ECONOMIC / COMMUNITY DEVELOPMENT / EMPLOYMENT

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2024

Cyfanswm incwm: £133,211
Cyfanswm gwariant: £100,676

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Medi 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MICHAEL EDWIN MARSHALL Cadeirydd 04 September 2014
Dim ar gofnod
CATRIONA FRANCES MARSHALL Ymddiriedolwr 04 September 2014
Dim ar gofnod
PAUL ANTHONY MARSHALL Ymddiriedolwr 04 September 2014
Dim ar gofnod
Dr KATHERINE JANE SUTTON Ymddiriedolwr 04 September 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/05/2020 30/05/2021 30/05/2022 30/05/2023 30/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.84k £6.30k £56.81k £68.46k £133.21k
Cyfanswm gwariant £121.49k £64.10k £83.55k £88.76k £100.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mai 2024 28 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mai 2024 28 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mai 2023 26 Chwefror 2025 333 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mai 2023 26 Chwefror 2025 333 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mai 2022 25 Mai 2023 56 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mai 2022 25 Mai 2023 56 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mai 2021 24 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mai 2021 24 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mai 2020 30 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mai 2020 30 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Brick Bank
Allostock
KNUTSFORD
Cheshire
WA16 9LY
Ffôn:
07836 203651
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael