WIVENHOE HOUSING TRUST [WHT]

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of almshouses
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1090578 WIVENHOE HOUSING TRUST
- 13 Mai 2014: CIO registration
- WHT (Enw gwaith)
- WIVENHOE HOUSING TRUST [CIO] (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Hutchings | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|||||||||
Shaun Boughton | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||||||
Deborah-Lea Taylor | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||||||
Sarah Brooks | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||||||
Gill Sleightholm | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||||||
Colin Andrews | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||||||
Colin Kelly | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||||||
Peter Martin Hill | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|||||||||
Robert Neve | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|||||||||
ROBERT NEEDHAM | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.45k | £78.89k | £75.75k | £83.91k | £77.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.34k | £67.29k | £27.92k | £69.55k | £19.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Rhagfyr 2021 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Rhagfyr 2021 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 13 May 2014 as amended on 18 Oct 2019 as amended on 04 Nov 2019 as amended on 04 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PROVISION OF ALMSHOUSES FOR BENEFICIARIES; (2) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE; (3) RELIEF IN NEED IN THE AREA OF BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CLAUSE. RELIEF IN NEED (1) THE TRUSTEES MAY RELIEVE PERSONS WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY: (A) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; OR (B) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; OR (C) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OF BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE IN NEED. (2) IN EXCEPTIONAL CASES THE TRUSTEES MAY DECIDE TO ASSIST SOMEONE UNDER THIS CLAUSE (WHO IS OTHERWISE QUALIFIED) WHO IS RESIDENT OUTSIDE OF, OR ONLY TEMPORARILY RESIDENT IN, THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 COLCHESTER ROAD
WIVENHOE
COLCHESTER
CO7 9EU
- Ffôn:
- 01206823073
- E-bost:
- peter@toadhall2.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window