SENTIENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education, care and wellbeing of the pupils at the schools, to advance the education of other members of the community, and otherwise to benefit the community? It is intended that the curriculum and ethos of the Schools will place an emphasis on, and include a commitment to students learning about, the Co-operative values.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2014: Cofrestrwyd
- SENTIENT TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Shinn | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ann Harvey | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
DEVON COUNTY COUNCIL | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Glenn Wilce | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
David Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Nicola Louise Borroughs | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Christine Bevan | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Stuart Allman | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Dr Paul Gray | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|
||||
Rosemary Jane Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
KEVIN ANDREW HARRIS | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
||||
KEITH RAYMOND BENNETT | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
FAITH EVELYN BUTLER | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.50k | £36.49k | £0 | £10.57k | £10.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.39k | £16.64k | £12.09k | £5.92k | £2.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Mawrth 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Mawrth 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/07/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19/10/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST ARE: TO ADVANCE THE EDUCATION, CARE AND WELLBEING OF THE PUPILS AT THE SCHOOLS, TO ADVANCE THE EDUCATION OF OTHER MEMBERS OF THE COMMUNITY, AND OTHERWISE TO BENEFIT THE COMMUNITY, IT BEING ACKNOWLEDGED THAT IN CARRYING OUT THE OBJECTS THE TRUST MUST (WHERE APPLICABLE) HAVE REGARD TO ITS OBLIGATION TO PROMOTE COMMUNITY COHESION UNDER THE EDUCATION ACTS. IT IS INTENDED THAT THE CURRICULUM AND ETHOS OF THE SCHOOLS WILL PLACE AN EMPHASIS ON, AND INCLUDE A COMMITMENT TO STUDENTS LEARNING ABOUT, THE CO-OPERATIVE VALUES OF SELF-HELP, SELF RESPONSIBILITY, DEMOCRACY, EQUALITY, EQUITY, SOLIDARITY, HONESTY, OPENNESS, SOCIAL RESPONSIBILITY AND CARING FOR OTHERS WITH THE AIM OF ENCOURAGING ALL STUDENTS TO BECOME BETTER CITIZENS, NOT ONLY WHILE THEY ARE STUDENTS BUT DURING THE REST OF THEIR LIVES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Devon County Council
Marland School
Peters Marland
TORRINGTON
Devon
EX38 8QQ
- Ffôn:
- 01805 601324
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window