ymddiriedolwyr PNEUMA CHURCH
Rhif yr elusen: 1156319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD MARK LLOYD EASON | Cadeirydd | 13 December 2021 |
|
|||||
LOUISE MITCHELL | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Jeffrey William Henderson | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Emily Davies | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Rachel Tomsett | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MALCOLM KIMMANCE | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.