THE WOLFSON FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the Wolfson Foundation are grant-giving. On 4 April 2014, the operational activities and net assets of the Wolfson Foundation (a charitable trust, registered number 206495) passed to the Wolfson Foundation, charity number 1156077 (a charitable company). The accounts for the years ending 5 April 2014 and earlier can be viewed on the charity's website at www.wolfson.org.uk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£25,762,350
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £25.76m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£46,705,764
Codi arian | £2.19m | |
Weithgareddau elusennol | £44.49m | |
Arall | £30.51k |
£85,865,079 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.22m | |
Gwariant elusennol | £44.49m |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.22m | |
Gwariant elusennol | £44.49m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £64.92m |
Pobl

12 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 12 Awst 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 206495 THE WOLFSON FOUNDATION
- 10 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAME JANET FRANCES WOLFSON DE BOTTON DBE | Cadeirydd | 06 March 2014 |
|
|||||||
Allegra Berman | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||
Charles Ralph Wolfson Townsley | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||||
REBECCA SARAH MARKS | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||||
SIR PETER RATCLIFFE | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||||
LORD TURNBERG OF CHEADLE MD FRCP FMEDSCI | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
||||||
PROFESSOR DAME JEAN OLWEN THOMAS CBE DBE | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|||||||
THE HON MRS LAURA HELEN WOLFSON TOWNSLEY | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|||||||
Sir Michael Pepper | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|||||||
DAME HERMIONE LEE CBE FRSL | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
||||||
PROFESSOR SIR DAVID NICHOLAS CANNADINE | Ymddiriedolwr | 27 September 2010 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.17m | £18.80m | £20.39m | £23.45m | £25.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.96m | £38.62m | £40.54m | £41.66m | £46.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.17m | £18.80m | £20.39m | £23.45m | £25.76m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £44.41m | £36.97m | £38.77m | £39.56m | £44.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.55m | £1.65m | £1.77m | £2.07m | £2.19m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £106.95k | £140.00k | £111.00k | £151.47k | £1.60m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £43.01m | £35.72m | £37.52m | £38.05m | £42.81m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.55m | £1.65m | £1.77m | £2.07m | £2.19m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £30.51k | £30.51k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £273.00k | £274.63k | £244.11k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £723.83m | £882.05m | £939.71m | £913.53m | £975.99m | |
|
Cyfanswm asedau | £49.98m | £70.03m | £72.60m | £53.81m | £60.65m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £84.86m | £77.03m | £85.05m | £85.77m | £88.83m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/03/2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY IS ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT, WORLDWIDE, INCLUDING IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO): (A) THE ADVANCEMENT, PROMOTION AND SUPPORT OF SCIENCE AND MEDICINE, EDUCATION, THE ARTS AND HUMANITIES, HEALTH AND SUCH RELIGIONS AS ARE RECOGNISED AS CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES; PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (I) THE PROMOTION OF EXCELLENCE IN ALL RELEVANT DISCIPLINES; (II) UNDERTAKING AND/OR FACILITATING RELEVANT RESEARCH AND DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT; (III) THE PROVISION OF PHYSICAL FACILITIES FOR LEARNING, STUDY AND RESEARCH IN RELATION TO RELEVANT DISCIPLINES. (B) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS THE TRUSTEE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE WOLFSON FOUNDATION
8 QUEEN ANNE STREET
LONDON
W1G 9LD
- Ffôn:
- 02073235730
- E-bost:
- grants@wolfson.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window