Hanes ariannol SKILLS WORK AND ENTERPRISE DEVELOPMENT AGENCY LTD

Rhif yr elusen: 1158859
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £335.95k £338.88k £431.96k £321.94k £352.70k
Cyfanswm gwariant £370.31k £335.36k £311.52k £295.50k £292.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £120.01k £119.66k £156.84k £129.03k £345.01k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £96.66k N/A