Hanes ariannol WEST YORKSHIRE 4X4 VOLUNTEERS

Rhif yr elusen: 1155877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.50k £2.30k £10.83k £8.13k £10.05k
Cyfanswm gwariant £6.00k £7.30k £7.33k £10.89k £13.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A