Hanes ariannol AVON OWLS

Rhif yr elusen: 1156192
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £29.03k £26.98k £21.50k £17.23k £15.75k
Cyfanswm gwariant £20.13k £22.49k £20.38k £20.10k £21.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A