Hanes ariannol TYNE AND WEAR ME/CFS SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1156277
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.37k | £2.07k | £2.04k | £2.95k | £6.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.27k | £3.27k | £1.82k | £2.15k | £2.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.