ymddiriedolwyr DAVID FORBES-NIXON FAMILY CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1155919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID FORBES-NIXON | Cadeirydd | 28 January 2014 |
|
|
||||
Tom O'Beirne | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Harry Forbes-Nixon | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Eric William Low | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
SIMON NICHOLAS KONSTA | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
James Dickson | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.