Hanes ariannol CARDIFF DEAF CENTRE
Rhif yr elusen: 1156719
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.43k | £5.43k | £18.79k | £44.26k | £43.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.76k | £12.76k | £38.09k | £45.21k | £56.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £1.00k | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £1.00k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.