Hanes ariannol HOLMEWOOD ANIMAL RESCUE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1155991
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 24 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.08k £13.13k £17.22k £15.58k £20.22k
Cyfanswm gwariant £23.78k £33.93k £29.87k £24.39k £21.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A