Hanes ariannol SIGHT RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1156134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.09m £424.56k £825.82k £389.67k £802.74k
Cyfanswm gwariant £410.70k £610.93k £414.03k £356.36k £814.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £145.27k £17.50k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.03m N/A £767.66k N/A £729.62k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £1.18k N/A £1.49k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £55.89k N/A £56.97k N/A £71.64k
Incwm - Arall £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion £839.71k N/A £446.24k N/A £295.70k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £237.94k N/A £225.93k N/A £794.27k
Gwariant - Ar godi arian £172.76k N/A £188.10k N/A £19.96k
Gwariant - Llywodraethu £4.39k N/A £14.95k N/A £6.67k
Gwariant - Sefydliad grantiau £197.15k N/A £196.04k N/A £519.02k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £8.16k N/A £9.24k N/A £8.74k
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A £0