UGANDA DIASPORA ENGAGEMENT - UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing services, workshops, and general support to the Ugandan Diaspora and the African Diaspora in the Greater London area. Promoting mental health awareness in the Ugandan Community, in partnership with Ugandan Diaspora Health Foundation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- UDE-UK (Enw gwaith)
- UGANDA DIASPORA ENGAGEMENT-UK (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 22 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 20 Chwefror 2017 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 10 Jun 2014
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONG PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, IN PARTICULAR MEMBERS OF THE UGANDAN/AFRICAN COMMUNITY DUE TO THEIR SOCIAL AND ECONOMIC POSITION BY PROVIDING IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY: (I) TRAINING THROUGH WORKSHOPS IN LITERACY AND CV WRITING (II) MENTORING TO PROVIDE SUPPORT AND GUIDANCE TOWARDS EDUCATION AND EMPLOYMENT (III) COUNSELLING, ADVICE, INFORMATION AND GENERAL SUPPORT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window