BOREHAMWOOD FOODBANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to give out food to those in need
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £55,000 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Milner | Cadeirydd | 02 June 2021 |
|
|
||||
Ed Badke | Ymddiriedolwr | 25 January 2025 |
|
|
||||
Anne Lean | Ymddiriedolwr | 25 January 2025 |
|
|
||||
Danielle Papagapiou | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
David Collins | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Carolyn Wilson | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Meghna Dalmia | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Stuart Nagler | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Deborah Walker King | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Zain Rizvi | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.24k | £139.79k | £144.64k | £229.61k | £209.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.91k | £59.75k | £118.43k | £192.77k | £200.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.62k | £46.65k | £55.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 31 Jan 2014 as amended on 10 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO RELIEVE THOSE IN NEED IN BOREHAMWOOD AND THROUGHOUT THE BOROUGH OF HERTSMERE BY: 1) PROVIDING EMERGENCY FOOD PACKS OF DRIED AND TINNED FOODS SUFFICIENT FOR 3 DAYS TO ENSURE A HEALTHY AND BALANCED DIET AND SERVICES AS MY BE OF HELP. 2) TO PROVIDE OTHER SUCH ITEMS AS MAY BE OF HELP SUCH AS TOILETRIES, CHILDREN'S TOYS, AND HOUSEHOLD ITEMS AS THEY ARE AVAILABLE. 3) TO PROVIDE A LISTENING EAR FOR THOSE WHO WOULD LIKE ONE. 4) TO SIGNPOST CLIENTS TO OTHER AGENCIES THAT MAY BE ABLE TO HELP THEM FURTHER.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
291 Shenley Road
Borehamwood
WD6 1TG
- Ffôn:
- 0203 583 1109
- E-bost:
- info@borehamwood.foodbank.org.uk
- Gwefan:
-
borehamwood.foodbank.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window