Hanes ariannol GALMPTON VILLAGE INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1156291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.61k £13.50k £16.52k £17.74k £20.95k
Cyfanswm gwariant £13.48k £8.90k £19.67k £18.52k £15.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A