Ymddiriedolwyr WATERWAYS EXPERIENCES

Rhif yr elusen: 1156576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Thomson Cadeirydd 30 March 2019
Dim ar gofnod
Gary Carty Ymddiriedolwr 06 February 2025
Dim ar gofnod
JOHN PETER MORRISH Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Susan Dickins Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
Ian Wilson Ymddiriedolwr 21 April 2023
Dim ar gofnod