BURY CANCER SUPPORT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support to Cancer Patients and their Families. The Centre is the Multi Agency Cancer Service for Bury and local areas A range of Services : Counselling . Hypnotherapy Relaxation Classes . Nutrional Advice ,Financial and Debt advice. Benefits Advice. Health and Employment Support. Massage. Bowen Therapy. Aromatherapy . Mindfulness . Reiki. Qi Gong.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Swydd Gaerhirfryn
- Wigan
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1105130 BURY CANCER SUPPORT CENTRE
- 25 Chwefror 2014: CIO registration
- BURY CANCER SUPPORT CENTRE CIO (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JEFF GREEN | Cadeirydd | 31 January 2014 |
|
|
||||
Joanne Barlow | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
DENNIS TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
LYNNE MARLAND | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £202.17k | £235.03k | £206.28k | £126.33k | £168.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.66k | £167.78k | £151.68k | £166.30k | £186.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 25 Feb 2014
Gwrthrychau elusennol
THE FOUNDATION ASSOCIATION IS ESTABLISHED TO ALLEVIATE THE PHYSICAL AND MENTAL DISTRESS OF PERSONS WITH CANCER.OF THEIR PARTNERS AND IMMEDIATE FAMILY OF PERSONS WITH CANCER AND OF PERSONS RECENTLY BEREAVED THROUGH CANCER. THE AREA OF BENEFIT OF THE ASSOCIATION SHALL BE THE METROPOLITAN BOROUGH OF BURY,ALL AREAS BORDERING ON IT AND SUCH AREAS AS THE ASSOCIATION MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
406 Bolton Road
BURY
LANCASHIRE
BL8 2DA
- Ffôn:
- 01617646609
- E-bost:
- infoBCSC@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window