Hanes ariannol HOME-START BIRMINGHAM-NORTH WEST

Rhif yr elusen: 1157767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £128.63k £150.43k £137.57k £121.87k £306.41k
Cyfanswm gwariant £118.61k £113.59k £148.45k £174.11k £139.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £44.81k £44.81k £44.81k £44.81k £44.98k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £8.20k N/A