Hanes ariannol ELEMENT SOCIETY
Rhif yr elusen: 1157932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £427.57k | £535.05k | £277.11k | £435.96k | £397.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434.02k | £458.64k | £244.38k | £343.99k | £391.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £34.46k | £20.71k | £19.60k | £11.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £66.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £16.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £452.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £94 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £458.64k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.