THE HANDS UP FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activities of Action Syria, the operating name of the charity, are to make sure Syrian communities have the medical care and education they need, every day and when emergencies strike. The charity focuses on the relief and assistance of victims of war, conflict or natural disaster, through humanitarian assistance, particularly for people in Syria and surrounding countries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£504,109
Roddion a chymynroddion | £417.44k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £86.02k | |
Buddsoddiadau | £644 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£659,041
Codi arian | £79.49k | |
Weithgareddau elusennol | £579.55k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £79.49k | |
Gwariant elusennol | £579.55k |
Pobl

6 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Iorddonen
- Irac
- Libanus
- Syria
- Twrci
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2014: CIO registration
- ACTION SYRIA (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Lopoukhine | Cadeirydd | 14 November 2024 |
|
|||||
Francis James Edward Lyon | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
MAZEN GHARIBAH | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Jack Alexander Wallace Coleman | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Joseph Roberts | Ymddiriedolwr | 07 May 2017 |
|
|
||||
Nicholas Haslam | Ymddiriedolwr | 07 May 2017 |
|
|
||||
LOUISA Katherine Delia Leeper | Ymddiriedolwr | 07 March 2014 |
|
|
||||
GEORGE BUTLER | Ymddiriedolwr | 07 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £526.29k | £682.18k | £584.04k | £721.57k | £504.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £539.60k | £625.88k | £515.45k | £740.89k | £659.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £396.60k | £646.29k | £496.21k | £681.82k | £417.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £129.26k | £35.43k | £87.76k | £39.68k | £86.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £435 | £458 | £78 | £68 | £644 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £386.69k | £522.65k | £369.81k | £616.88k | £579.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £152.91k | £103.23k | £145.64k | £124.01k | £79.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.16k | £12.68k | £3.50k | £3.78k | £4.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £313.46k | £447.24k | £270.15k | £452.10k | £431.93k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £856 | £436 | £394 | £205 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £445.63k | £482.57k | £559.66k | £539.18k | £314.00k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £169.86k | £151.37k | £159.44k | £158.23k | £87.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 01 APR 2014 AMENDED ON 20 SEP 2017 as amended on 04 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO RELIEVE AND ASSIST THE VICTIMS OF WAR, CONFLICT OR NATURAL DISASTER, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FOOD, MEDICAL AID, ACCOMMODATION, ACCESS TO WATER AND SANITATION AND OTHER HUMANITARIAN ASSISTANCE; THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY PROVIDING PERSONS IN NEED WITH GRANTS OR MONEY OR BY PROVIDING OR PAYING FOR SERVICES, ITEMS OR FACILITIES; SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DETERMINE IN PARTICULAR FOR BUT NOT LIMITED TO THE PEOPLE IN SYRIA AND SURROUNDING COUNTRIES AND REFUGEES OF SYRIAN ORIGIN IN OTHER PARTS OF THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Action Syria
Rich Mix Cultural Centre
35-47 Bethnal Green Road
London
E1 6LA
- Ffôn:
- 07871886316
- E-bost:
- contact@actionsyria.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window